Bürgerinformationssystem
ab01.05.2017 StV. als NAchfolgerin für die zurückgetretene StV. Anette Tillmann, vorher SB. |
Anschrift
|
Stadtrat | ||||
---|---|---|---|---|
Rat der Marktstadt Waldbröl | Stadtverordnete | seit 01.05.2017 | ||
Fraktion | ||||
CDU | Mitglied | (Keine Datumsangabe verfügbar) | ||
Ausschüsse | ||||
Betriebsausschuss1 | Stadtverordnete | 02.07.2014 - 31.10.2020 | ||
Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und Energie1 | Stadtverordnete | 23.06.2017 - 31.10.2020 | ||
Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung1 | Stadtverordnete | 21.06.2017 - 31.10.2020 |