Bürgerinformationssystem
ab 01.11.2020 Stadtverordneter |
Anschrift
|
Fraktion | ||||
---|---|---|---|---|
CDU | Mitglied | seit 15.07.2016 | ||
Ausschüsse | ||||
Betriebsausschuss1 | Sachkundiger Bürger | 27.03.2019 - 31.10.2020 | ||
Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und Energie1 | Sachkundiger Bürger | 16.03.2016 - 31.10.2020 |