Bürgerinformationssystem
ab 01.11.2020 Stadtverordneter |
Anschrift
|
Fraktion | ||||
---|---|---|---|---|
FDP | stellv. Vorsitzender | seit 15.11.2017 | ||
Ausschüsse | ||||
Betriebsausschuss1 | Sachkundiger Bürger Stellvertr | 20.02.2019 - 31.10.2020 | ||
Ausschuss für Bauen und Verkehr1 | Sachkundiger Bürger Stellvertr | 20.02.2019 - 31.10.2020 | ||
Ausschuss für Schule und Kultur1 | Sachkundiger Bürger Stellvertr | 20.02.2019 - 31.10.2020 | ||
Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung1 | Sachkundiger Bürger Stellvertr | 20.02.2019 - 31.10.2020 |