Bürgerinformationssystem
ab 01.11.2020 Stadtverordneter |
Anschrift
|
Fraktion | ||||
---|---|---|---|---|
SPD | Mitglied | seit 20.02.2019 | ||
Ausschüsse | ||||
Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und Energie1 | Sachkundiger Bürger | 21.11.2017 - 31.10.2020 | ||
Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung1 | Sachkundiger Bürger | 01.10.2018 - 31.10.2020 | ||
Aufsichtsrat der Stadtwerke (SWW) Waldbröl GmbH1 | pers. Vertr. | 15.11.2017 - 31.10.2020 | ||
Ausschuss für Bauen und Verkehr1 | Sachkundiger Bürger Stellvertr | 15.11.2017 - 31.10.2020 |